MOÑINO MONTORO GEMA
Informe ejecutivo de MOÑINO MONTORO GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOÑINO MONTORO GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL | Apoderado | 22/12/2011 | 14/03/2016 |
IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2013 | 14/03/2016 |
HEALTH DIAGNOSTIC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2013 | 22/10/2013 |
IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL | Apoderado | 15/03/2011 | 22/12/2011 |
CLINICA DE SABADELL SL | Apoderado | 24/11/2011 | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE MOÑINO MONTORO GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOÑINO MONTORO GEMA
Empresa: HEALTH DIAGNOSTIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvaro De La Parra Teresa
- Arias Menendez Nieves Elena
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Ciria Suarez Hector
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Conde Marin Manuel
- De La Calzada Carrilero Jose Javier
- Delgado Mateos Federico
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Adolfo Jesus
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Lopez Barroso Maria Jesus
- Lopez De La Osa Ismael
- Lopez Martin Sixto
- Manzano Martin Romo Damian
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Recio Gonzalo Amparo Victoria
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31043 , F 201, S 8, H M 558746, I/A 4 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Empresa: HEALTH DIAGNOSTIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvaro De La Parra Teresa
- Arias Menendez Nieves Elena
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Ciria Suarez Hector
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Conde Marin Manuel
- De La Calzada Carrilero Jose Javier
- Delgado Mateos Federico
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Adolfo Jesus
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Lopez Barroso Maria Jesus
- Lopez De La Osa Ismael
- Lopez Martin Sixto
- Manzano Martin Romo Damian
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Recio Gonzalo Amparo Victoria
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31043 , F 193, S 8, H M 558746, I/A 3 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-28
Empresa: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvaro De La Parra Maria Teresa
- Arias Menendez Nieves Elena
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Ciria Suarez Hector
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Conde Marin Manuel
- De La Calzada Carrilero Jose Javier
- Delgado Mateos Federico
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Adolfo Jesus
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Lopez De La Osa Ismael
- Manzano Martin Romo Damian
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26094 , F 86, S 8, H M 220732, I/A 92 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
Apoderado
- Alvaro De La Parra Teresa
- Arias Menendez Nieves Elena
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- De La Calzada Carrilero Jose Javier
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Maria De Los Angeles
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Adolfo Jesus
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Maria Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26094 , F 78, S 8, H M 220732, I/A 82 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- De La Calzada Carrillero Jose Javier
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Maria De Los Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Madera Nuñez Victor
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Maria Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26094 , F 78, S 8, H M 220732, I/A 82 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: CLINICA DE SABADELL SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Javier De La Calzada Jose
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 83, S 8, H B 357842, I/A 12 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: CLINICA DE SABADELL SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Javier De La Calzada Jose
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40174 , F 77, S 8, H B 357842, I/A 10 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Empresa: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- De La Calzada Carrillero Jose Javier
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Maria De Los Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Madera Nuñez Victor
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Maria Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26094 , F 68, S 8, H M 220732, I/A 77 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Información de MOÑINO MONTORO GEMA
Mostramos los datos de MOÑINO MONTORO GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOÑINO MONTORO GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos