ZAPATER PONZ MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de ZAPATER PONZ MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAPATER PONZ MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATENEA ABOGADOS DESPACHO MULTIDISCIPLINAR SLP | Liquidador | 26/06/2024 | 26/06/2024 |
ATENEA ABOGADOS DESPACHO MULTIDISCIPLINAR SLP | Administrador Unico | 13/03/2018 | 26/06/2024 |
AYUDA LEGAL MULTIDISCIPLINAR SLP | Administrador Solidario | 21/01/2014 | 10/06/2020 |
ATENEA ABOGADOS DESPACHO MULTIDISCIPLINAR SLP | Administrador Solidario | 18/04/2013 | 13/03/2018 |
VINCULACIONES DE ZAPATER PONZ MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATER PONZ MANUEL JESUS
Liquidador
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 54823, I/A 3 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-50
Administrador Unico
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 54823, I/A 3 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-50
Empresa: AYUDA LEGAL MULTIDISCIPLINAR SLP
Administrador Solidario
- Millan Calvo Alicia
- Millan Calvo Angel
- Piazuelo Callao Maria Isabel
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 85, S 8, H TE 5649, I/A 2 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-44
Administrador Unico
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 153, S 8, H Z 54823, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-50
Administrador Solidario
- Muñoz Tabernero Oscar Antonio
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 153, S 8, H Z 54823, I/A 2 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-50
Empresa: AYUDA LEGAL MULTIDISCIPLINAR SLP
Administrador Solidario
- Millan Calvo Alicia
- Millan Calvo Angel
- Piazuelo Callao Maria Isabel
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 83, S 8, H TE 5649, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-44
Administrador Solidario
- Muñoz Tabernero Oscar Antonio
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 152, S 8, H Z 54823, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-50
Información de ZAPATER PONZ MANUEL JESUS
Mostramos los datos de ZAPATER PONZ MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATER PONZ MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos