MILLAN CALVO ANGEL
Informe ejecutivo de MILLAN CALVO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MILLAN CALVO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO ASISTENCIAL DE PREVENCION INTERMUTUAL SL | Apoderado | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE MILLAN CALVO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN CALVO ANGEL
Empresa: AYUDA LEGAL MULTIDISCIPLINAR SLP
Administrador Solidario
- Millan Calvo Alicia
- Millan Calvo Angel
- Piazuelo Callao Maria Isabel
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 85, S 8, H TE 5649, I/A 2 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-44
Empresa: AYUDA LEGAL MULTIDISCIPLINAR SLP
Administrador Solidario
- Millan Calvo Alicia
- Millan Calvo Angel
- Piazuelo Callao Maria Isabel
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 83, S 8, H TE 5649, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-44
Consejero Delegado
- Millan Calvo Angel
Consejero
- Millan Calvo Angel
Presidente
- Millan Calvo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181, L 181, F 77, S 8, H TE 2436, I/A 6 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-44
Apoderado
- Millan Calvo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181, L 181, F 76, S 8, H TE 2436, I/A 5 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-16-44
Información de MILLAN CALVO ANGEL
Mostramos los datos de MILLAN CALVO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN CALVO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos