MILLAN CALVO ALICIA
Informe ejecutivo de MILLAN CALVO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MILLAN CALVO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASISTENCIA MEDICA PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SL | Administrador Unico | 20/12/2016 | |
CENTRO ASISTENCIAL DE PREVENCION INTERMUTUAL SL | Presidente | 02/01/2009 | |
CENTRO ASISTENCIAL DE PREVENCION INTERMUTUAL SL | Consejero Delegado | 02/01/2009 | |
CENTRO ASISTENCIAL DE PREVENCION INTERMUTUAL SL | Consejero | 02/01/2009 |
VINCULACIONES DE MILLAN CALVO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN CALVO ALICIA
Empresa: AYUDA LEGAL MULTIDISCIPLINAR SLP
Administrador Solidario
- Millan Calvo Alicia
- Millan Calvo Angel
- Piazuelo Callao Maria Isabel
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 85, S 8, H TE 5649, I/A 2 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-44
Administrador Unico
- Millan Calvo Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264, L 264, F 182, S 8, H TE 6190, I/A 1 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-44
Empresa: AYUDA LEGAL MULTIDISCIPLINAR SLP
Administrador Solidario
- Millan Calvo Alicia
- Millan Calvo Angel
- Piazuelo Callao Maria Isabel
- Zapater Ponz Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252, L 252, F 83, S 8, H TE 5649, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-44
Consejero Delegado
- Millan Calvo Alicia
Consejero
- Millan Calvo Alicia
Presidente
- Millan Calvo Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181, L 181, F 77, S 8, H TE 2436, I/A 6 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-44
Información de MILLAN CALVO ALICIA
Mostramos los datos de MILLAN CALVO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN CALVO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos