ZAFRA PLAZA ANGEL
Informe ejecutivo de ZAFRA PLAZA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAFRA PLAZA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES ESCENICAS DE MALAGA SL | Consejero | 25/10/2021 | |
CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES EUROPEAS SL | Socio Unico | 16/04/2012 | |
CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES EUROPEAS SL | Administrador Unico | 16/04/2012 | |
CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS LAMINADAS SL | Administrador Unico | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE ZAFRA PLAZA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAFRA PLAZA ANGEL
Consejero
Director General
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 219, S 8, H MA 82165, I/A 10 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-29
Administrador Unico
- Zafra Plaza Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4823, L 3731, F 56, S 8, H MA107268, I/A 2 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-29
Nuevo Socio Único
- Zafra Plaza Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4823, L 3731, F 56, S 8, H MA107268, I/A 2 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-29
Empresa: CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS LAMINADAS SL
Administrador Unico
- Zafra Plaza Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 104, S 8, H MA 71568, I/A 5 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Empresa: CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS LAMINADAS SL
Administrador Solidario
- Zafra Martinez Iris
- Zafra Plaza Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 104, S 8, H MA 71568, I/A 5 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Empresa: ARTE GLOBAL MEDIA SL
Administrador Solidario
- Zafra Martinez Iris
- Zafra Plaza Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 209, S 8, H MA 82164, I/A 3 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Empresa: TRIFORM GRUPO IRIX SL
Administrador Solidario
- Zafra Martinez Iris
- Zafra Plaza Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4381, L 3290, F 198, S 8, H MA 93553, I/A 3 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Administrador Solidario
- Zafra Martinez Iris
- Zafra Plaza Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 218, S 8, H MA 82165, I/A 4 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Información de ZAFRA PLAZA ANGEL
Mostramos los datos de ZAFRA PLAZA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAFRA PLAZA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos