ZAFRA MARTINEZ IRIS
Informe ejecutivo de ZAFRA MARTINEZ IRIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAFRA MARTINEZ IRIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVA ODS SL | Administrador Unico | 05/11/2021 | |
ESCUELA INTERNACIONAL DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS SL | Administrador Unico | 05/11/2021 | |
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES ESCENICAS DE MALAGA SL | Consejero | 25/10/2021 | |
INICIATIVA ODS SL | Apoderado | 18/02/2021 | |
INICIATIVA ODS SL | Socio Unico | 28/01/2021 | |
ESCUELA INTERNACIONAL DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS SL | Apoderado | 27/01/2021 | |
TRIFORM GRUPO IRIX SL | Administrador Unico | 29/01/2009 | |
ARTE GLOBAL MEDIA SL | Administrador Unico | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE ZAFRA MARTINEZ IRIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAFRA MARTINEZ IRIS
Administrador Unico
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6056, L 4963, F 141, S 8, H MA156480, I/A 7 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-29
Empresa: INICIATIVA ODS SL
Administrador Unico
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 112, S 8, H MA159012, I/A 4 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-29
Consejero
Director General
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 219, S 8, H MA 82165, I/A 10 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-29
Empresa: INICIATIVA ODS SL
Apoderado
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 111, S 8, H MA159012, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-29
Empresa: INICIATIVA ODS SL
Socio Único
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 111, S 8, H MA159012, I/A 1 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
Apoderado
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 62, S 8, H MA156480, I/A 3 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
Administrador Unico
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 62, S 8, H MA156480, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-29
Administrador Unico
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 62, S 8, H MA156480, I/A 1 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-29
Socio Único
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 62, S 8, H MA156480, I/A 1 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-29
Administrador Unico
- Zafra Martinez Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 218, S 8, H MA 82165, I/A 6 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-29
VER MAS ACTOS
Información de ZAFRA MARTINEZ IRIS
Mostramos los datos de ZAFRA MARTINEZ IRIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAFRA MARTINEZ IRIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos