SEDANO RAMOS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SEDANO RAMOS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEDANO RAMOS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES ESCENICAS DE MALAGA SL | Secretario | 25/10/2021 | |
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES ESCENICAS DE MALAGA SL | Consejero | 25/10/2021 | |
EJECUCION DE ESTRATEGIAS URBANAS SL | Socio Unico | 01/10/2020 | |
HACIENDA LA SEÑORA SL | Secretario | 05/08/2020 | |
HACIENDA LA SEÑORA SL | Consejero | 05/08/2020 | |
EJECUCION DE ESTRATEGIAS URBANAS SL | Administrador Unico | 26/02/2019 |
VINCULACIONES DE SEDANO RAMOS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEDANO RAMOS MARIA DOLORES
Consejero
- Cubero Ferre Francisco
- Cubero Zafra Jade
- Cubero Zafra Lena
- Sedano Ramos Maria Dolores
- Zafra Martinez Iris
- Zafra Plaza Angel
- Zafra Plaza Maria Luisa
Director General
Secretario
- Sedano Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 219, S 8, H MA 82165, I/A 10 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-29
Empresa: EJECUCION DE ESTRATEGIAS URBANAS SL
Socio Único
- Sedano Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869, L 1782, F 135, S 8, H MA 51179, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: HACIENDA LA SEÑORA SL
Consejero
- Sedano Ramos Alvaro
- Sedano Ramos Amalia Belen
- Sedano Ramos Carlos Francisco
- Sedano Ramos Maria Dolores
- Sedano Ramos Maria Esther
Presidente
Secretario
- Sedano Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5958, L 4865, F 43, S 8, H MA156592, I/A 1 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-29
Empresa: EJECUCION DE ESTRATEGIAS URBANAS SL
Administrador Unico
- Sedano Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869, L 1782, F 135, S 8, H MA 51179, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Empresa: EJECUCION DE ESTRATEGIAS URBANAS SL
Administrador Solidario
- Barrera Viles Asuncion
- Lotthe Jacqueline Gilberte
- Sedano Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869, L 1782, F 135, S 8, H MA 51179, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Empresa: EJECUCION DE ESTRATEGIAS URBANAS SL
Administrador Solidario
- Barrera Viles Asuncion
- Lotthe Jacqueline Gilberte
- Sedano Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869, L 1782, F 135, S 8, H MA 51179, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Empresa: EJECUCION DE ESTRATEGIAS URBANAS SL
Administrador Solidario
- Barrera Viles Asuncion
- Sedano Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869, L 1782, F 135, S 8, H MA 51179, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Información de SEDANO RAMOS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SEDANO RAMOS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEDANO RAMOS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos