WACHTER CHRISTINE KARIN
Informe ejecutivo de WACHTER CHRISTINE KARIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WACHTER CHRISTINE KARIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLYTEC INMUEBLES SL | Apoderado Mancomunado | 04/06/2012 | 17/07/2012 |
POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2012 | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE WACHTER CHRISTINE KARIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WACHTER CHRISTINE KARIN
Empresa: POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Marzo Sonia
- Haidenek Peter
- Huemer Markus
- Krauss Julia-vanessa
- Michel Bianca
- Wachter Christine Karin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 201, S 8, H Z 35200, I/A 28 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: POLYTEC INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Marzo Sonia
- Haidenek Peter
- Huemer Markus
- Krauss Julia-vanessa
- Michel Bianca
- Wachter Christine Karin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 51, S 8, H Z 36920, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: POLYTEC INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Marzo Sonia
- Haidenek Peter
- Huemer Markus
- Krauss Julia-vanessa
- Michel Bianca
- Wachter Christine Karin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 50, S 8, H Z 36920, I/A 5 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-50
Empresa: POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Marzo Sonia
- Haidenek Peter
- Huemer Markus
- Krauss Julia-vanessa
- Michel Bianca
- Wachter Christine Karin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 200, S 8, H Z 35200, I/A 25 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Información de WACHTER CHRISTINE KARIN
Mostramos los datos de WACHTER CHRISTINE KARIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WACHTER CHRISTINE KARIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos