HUEMER MARKUS
Informe ejecutivo de HUEMER MARKUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUEMER MARKUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLYTEC INMUEBLES SL | Apoderado Mancomunado | 04/06/2012 | 17/07/2012 |
POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2012 | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE HUEMER MARKUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUEMER MARKUS
Empresa: POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 201, S 8, H Z 35200, I/A 28 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: POLYTEC INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 51, S 8, H Z 36920, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: POLYTEC INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 50, S 8, H Z 36920, I/A 5 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-50
Empresa: POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 200, S 8, H Z 35200, I/A 25 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Información de HUEMER MARKUS
Mostramos los datos de HUEMER MARKUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUEMER MARKUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos