HAIDENEK PETER
Informe ejecutivo de HAIDENEK PETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAIDENEK PETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLYTEC INMUEBLES SL | Apoderado Mancomunado | 04/06/2012 | 17/07/2012 |
POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2012 | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE HAIDENEK PETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAIDENEK PETER
Empresa: POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 201, S 8, H Z 35200, I/A 28 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: POLYTEC INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 51, S 8, H Z 36920, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: POLYTEC INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 50, S 8, H Z 36920, I/A 5 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-50
Empresa: POLYTEC INTERIOR ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 200, S 8, H Z 35200, I/A 25 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Información de HAIDENEK PETER
Mostramos los datos de HAIDENEK PETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAIDENEK PETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos