VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE
Informe ejecutivo de VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS MACHIN SL | Apoderado Solidario | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin Teran David
- Teran Bonachea Maria Gloria
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 63, S 8, H S 2304, I/A 13 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin Teran David
- Teran Bonachea Maria Gloria
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 108, S 8, H S 2304, I/A A (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Apoderado Mancomunado
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 108, S 8, H S 2304, I/A 10 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Apoderado Solidario
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 107, S 8, H S 2304, I/A 9 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Apoderado Mancomunado
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 107, S 8, H S 2304, I/A 8 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin San Emeterio Alejandro
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 107, S 8, H S 2304, I/A 6 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Información de VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE
Mostramos los datos de VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑA ORJALES FRANCISCO-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos