MACHIN TERAN DAVID
Informe ejecutivo de MACHIN TERAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MACHIN TERAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS MACHIN SL | Apoderado Solidario | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE MACHIN TERAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACHIN TERAN DAVID
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin Teran David
- Teran Bonachea Maria Gloria
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
Secretario
- Machin Teran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 63, S 8, H S 2304, I/A 13 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin Teran David
- Teran Bonachea Maria Gloria
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
Secretario
- Machin Teran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 108, S 8, H S 2304, I/A A (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Apoderado Mancomunado
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 108, S 8, H S 2304, I/A 10 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Apoderado Solidario
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 107, S 8, H S 2304, I/A 9 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Apoderado Mancomunado
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 107, S 8, H S 2304, I/A 8 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin San Emeterio Alejandro
- Machin Teran David
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
Secretario
- Machin Teran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 107, S 8, H S 2304, I/A 6 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Información de MACHIN TERAN DAVID
Mostramos los datos de MACHIN TERAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACHIN TERAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos