TERAN BONACHEA MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de TERAN BONACHEA MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERAN BONACHEA MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS MACHIN SL | Presidente | 23/03/2017 | |
HERMANOS MACHIN SL | Consejero | 23/03/2017 | |
HERMANOS MACHIN SL | Presidente | 07/08/2012 | 21/01/2013 |
HERMANOS MACHIN SL | Consejero | 07/08/2012 | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE TERAN BONACHEA MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERAN BONACHEA MARIA GLORIA
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin Teran David
- Teran Bonachea Maria Gloria
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
- Teran Bonachea Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 63, S 8, H S 2304, I/A 13 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Machin Teran David
- Teran Bonachea Maria Gloria
- Viña Orjales Francisco-jose
Presidente
- Teran Bonachea Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 108, S 8, H S 2304, I/A A (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-39
Empresa: HERMANOS MACHIN SL
Consejero
- Teran Bonachea Maria Gloria
Presidente
- Teran Bonachea Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 108, S 8, H S 2304, I/A 11 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-39
Información de TERAN BONACHEA MARIA GLORIA
Mostramos los datos de TERAN BONACHEA MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERAN BONACHEA MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos