VILELLA SIBIS JORDI
Informe ejecutivo de VILELLA SIBIS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILELLA SIBIS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALNELJOR SL | Socio Unico | 08/09/2021 | |
ALNELJOR SL | Administrador Unico | 08/09/2021 | |
VILELLA SIBIS SL | Apoderado Solidario | 19/08/2021 | |
J. VILELLA FELIP SL | Apoderado Solidario | 13/12/2017 |
VINCULACIONES DE VILELLA SIBIS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILELLA SIBIS JORDI
Empresa: ALNELJOR SL
Administrador Unico
- Vilella Sibis Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 9, S 8, H L 33543, I/A 1 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Empresa: ALNELJOR SL
Socio Único
- Vilella Sibis Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 9, S 8, H L 33543, I/A 1 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Apoderado Solidario
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 179, S 8, H L 14290, I/A 7 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-25
Empresa: J. VILELLA FELIP SL
Apoderado Solidario
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 45, S 8, H L 14294, I/A 18 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-25
Empresa: RECICLATGES AMAVI SL
Administrador Solidario
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 184, S 8, H L 14292, I/A 4 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 178, S 8, H L 14290, I/A 5 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-25
Empresa: J. VILELLA FELIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 43, S 8, H L 14294, I/A 15 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 177, S 8, H L 14290, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-25
Información de VILELLA SIBIS JORDI
Mostramos los datos de VILELLA SIBIS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILELLA SIBIS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos