SIBIS FELIP MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SIBIS FELIP MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIBIS FELIP MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILELLA SIBIS SL | Consejero Delegado Solidario | 10/04/2013 | 10/02/2015 |
VILELLA SIBIS SL | Consejero | 10/04/2013 | 10/02/2015 |
J. VILELLA FELIP SL | Consejero Delegado Solidario | 31/12/2014 | |
J. VILELLA FELIP SL | Presidente | 31/12/2014 | |
J. VILELLA FELIP SL | Consejero | 31/12/2014 | |
VILELLA SIBIS SL | Administrador Solidario | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE SIBIS FELIP MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIBIS FELIP MARIA CARMEN
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 178, S 8, H L 14290, I/A 5 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-25
Empresa: J. VILELLA FELIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
- Sibis Felip Maria Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 43, S 8, H L 14294, I/A 15 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 177, S 8, H L 14290, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Administrador Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Clemens Antonio Jose O Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 177, S 8, H L 14290, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-25
Información de SIBIS FELIP MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SIBIS FELIP MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIBIS FELIP MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos