VILELLA SIBIS ELISABET
Informe ejecutivo de VILELLA SIBIS ELISABET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILELLA SIBIS ELISABET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIMENSIS SL | Socio Unico | 08/09/2021 | |
VIMENSIS SL | Administrador Unico | 08/09/2021 | |
VILELLA SIBIS SL | Apoderado Solidario | 19/08/2021 | |
J. VILELLA FELIP SL | Administrador Unico | 19/02/2018 | |
J. VILELLA FELIP SL | Apoderado Solidario | 13/12/2017 |
VINCULACIONES DE VILELLA SIBIS ELISABET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILELLA SIBIS ELISABET
Empresa: VIMENSIS SL
Administrador Unico
- Vilella Sibis Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 1, S 8, H L 33541, I/A 1 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Empresa: VIMENSIS SL
Socio Único
- Vilella Sibis Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 1, S 8, H L 33541, I/A 1 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Apoderado Solidario
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 179, S 8, H L 14290, I/A 7 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-25
Empresa: J. VILELLA FELIP SL
Administrador Unico
- Vilella Sibis Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 65, S 8, H L 14294, I/A 19 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-25
Empresa: J. VILELLA FELIP SL
Apoderado Solidario
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 45, S 8, H L 14294, I/A 18 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
- Vilella Sibis Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 178, S 8, H L 14290, I/A 5 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-25
Empresa: J. VILELLA FELIP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 43, S 8, H L 14294, I/A 15 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-25
Empresa: VILELLA SIBIS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Consejero
- Sibis Felip Maria Carmen
- Vilella Sibis Elisabet
- Vilella Sibis Joan Antoni
- Vilella Sibis Jordi
Presidente
Secretario
- Vilella Sibis Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 177, S 8, H L 14290, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-25
Información de VILELLA SIBIS ELISABET
Mostramos los datos de VILELLA SIBIS ELISABET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILELLA SIBIS ELISABET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos