VILARRUBIAS MAS ANTONIO
Informe ejecutivo de VILARRUBIAS MAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE VILARRUBIAS MAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ANTIGUA PAMOR SL | Apoderado Solidario | 25/07/2013 | |
JORCAS SA | Apoderado Solidario | 05/07/2011 |
VINCULACIONES DE VILARRUBIAS MAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARRUBIAS MAS ANTONIO
Empresa: CATALANA GOURMET SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bacardit Lasierra Montserrat
- Isanta Barcons Jose
- Isanta Lasierra Gerard
- Seuma Teres Esther
- Seuma Teres Esther
- Vilarrubias Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42996 , F 85, S 8, H B 43418, I/A 32 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: LA ANTIGUA PAMOR SL
Apoderado Solidario
- Bacardit Lasierra Montserrat
- Vilarrubias Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 165, S 8, H B 377042, I/A 34 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08
Empresa: ANTONIO CAPEL RODRIGUEZ SL
Apoderado Solidario
- Bacardit Lasierra Montserrat
- Vilarrubias Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27066 , F 189, S 8, H B 112832, I/A 10 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Apoderado Solidario
- Bacardit Lasierra Montserrat
- Vilarrubias Mas Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 100, S 8, H L 14853, I/A 12 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-25
Empresa: DRINKTRADE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BEGUDES TARRAGONA SA
- Ramon Bassa Paradell
- Torner Planell Jaime
- Vilarrubias Mas Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vilarrubias Mas Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 31, S 8, H SE 30251, I/A 16 (18/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-41
Empresa: DELMA BAHIA DE CADIZ SL
Administrador Solidario
- Isanta Barcons Jose
- Vilarrubias Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 178, S 8, H CA 20880, I/A 12 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-11
Consejero Delegado
Consejero
- BEDISMER SL
- Torner Planell Jaume
- Vilarrubias Mas Antonio
Presidente
Secretario
- Vilarrubias Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 27, S 8, H L 14853, I/A 10 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-25
Empresa: COMERCIAL VALLE DE ARAN SA
Consejero Delegado Solidario
- BEDISMER SL
- Vilarrubias Mas Antonio
Consejero
- Bassa Paradell Ramon
- BEDISMER SL
- Vilarrubias Mas Antonio
Presidente
Secretario
- Vilarrubias Mas Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 221, S 8, H L 2461, I/A 16 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-25
Empresa: BEGUDES DEL VALLES SA
Consejero Delegado
- BEDISMER SL
- Vilarrubias Mas Antonio
Consejero
- Bassa Paradell Ramon
- BEDISMER SL
- Vilarrubias Mas Antonio
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Vilarrubias Mas Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33332 , F 95, S 8, H B 17003, I/A 12 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-08
Empresa: BEGUDES IGUALADA SA
Consejero Delegado
- BEDISMER SL
- Vilarrubias Mas Antonio
Consejero
- Bassa Paradell Ramon
- BEDISMER SL
- Vilarrubias Mas Antonio
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Vilarrubias Mas Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 122, S 8, H B 63366, I/A 18 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-08
VER MAS ACTOS
Información de VILARRUBIAS MAS ANTONIO
Mostramos los datos de VILARRUBIAS MAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARRUBIAS MAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos