DELMA BAHIA DE CADIZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doce de Octubre, 2
Código Postal 11130
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELMA BAHIA DE CADIZ SL
CIF B11522976
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente BEGUDES TARRAGONA SA
VINCULACIONES DE DELMA BAHIA DE CADIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELMA BAHIA DE CADIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bacardit Lasierra Montserrat | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | 07/09/2017 |
Bassa Echaurren Roger | Consejero | 17/02/2012 | 07/09/2017 |
BEGUDES TARRAGONA SA | Consejero Delegado Solidario | 17/02/2012 | 07/09/2017 |
BEGUDES TARRAGONA SA | Presidente | 17/02/2012 | 07/09/2017 |
BEGUDES TARRAGONA SA | Consejero | 17/02/2012 | 07/09/2017 |
Enric Bassa Ramon | Secretario | 11/07/2013 | 07/09/2017 |
Enric Bassa Ramon | Vicepresidente | 17/02/2012 | 07/09/2017 |
Enric Bassa Ramon | Vicesecret. | 17/02/2012 | 07/09/2017 |
Enric Bassa Ramon | Consejero | 17/02/2012 | 07/09/2017 |
Enrich Bassa Ramon | Apoderado | 19/02/2014 | 07/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DELMA BAHIA DE CADIZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 165, S 8, H CA 20880, I/A 18 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 165, S 8, H CA 20880, I/A 18 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-11
- Nota de no haber obstáculos registrales para la fusión por absorción de la sociedad de ésta hoja por "Begudes Tarragona SA" domiciliada en Tarragona, quedando cerrada provisionalmente la hoja de esta hoja por el plazo de seis meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 180, S 8, H CA 20880, I/A 17 M (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 180, S 8, H CA 20880, I/A 17 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 180, S 8, H CA 20880, I/A 16 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 179, S 8, H CA 20880, I/A 15 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-11
- Modificación del modo de ejercer el cargo de Consejero Delegado de la sociedad despuess de la dimisión del Sr. Torrer Planell, pasando el otro Consejero Delegado, la mercantil "Begudes Tarragona SA" a ejercer su cargo como Consejero Delegado Unico.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 179, S 8, H CA 20880, I/A 14 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-11
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 179, S 8, H CA 20880, I/A 14 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-11
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 179, S 8, H CA 20880, I/A 14 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 178, S 8, H CA 20880, I/A 13 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-11