SEUMA TERES ESTHER
Informe ejecutivo de SEUMA TERES ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEUMA TERES ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVERCARGO SL | Liquidador | 01/08/2022 | |
CARGOTRANSPORTS SL | Administrador Solidario | 27/04/2021 | |
RIVERCARGO SL | Apoderado | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE SEUMA TERES ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEUMA TERES ESTHER
Empresa: RIVERCARGO SL
Liquidador
- Seuma Teres Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 12, S 8, H B 122386, I/A 14 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: RIVERCARGO SL
Consejero Delegado
- Seuma Teres Esther
- Seuma Teres Maria Begoña
Consejero
- Seuma Teres Esther
- Seuma Teres Jose
- Seuma Teres Maria Begoña
Presidente
- Seuma Teres Esther
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 12, S 8, H B 122386, I/A 14 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: CATALANA GOURMET SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bacardit Lasierra Montserrat
- Isanta Barcons Jose
- Isanta Lasierra Gerard
- Seuma Teres Esther
- Seuma Teres Esther
- Vilarrubias Mas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42996 , F 85, S 8, H B 43418, I/A 32 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: RIVERCARGO SL
Apoderado
- Martinez Salinas Eduardo
- Seuma Teres Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 11, S 8, H B 122386, I/A 11 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-08
Empresa: RIVERCARGO SL
Consejero Delegado
- Seuma Teres Esther
- Seuma Teres Maria Begoña
Presidente
- Seuma Teres Esther
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 11, S 8, H B 122386, I/A 10 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-08
Empresa: RIVERCARGO SL
Secretario
- Seuma Teres Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 11, S 8, H B 122386, I/A 10 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-08
Información de SEUMA TERES ESTHER
Mostramos los datos de SEUMA TERES ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEUMA TERES ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos