VILAR NAVARRO MARIA
Informe ejecutivo de VILAR NAVARRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILAR NAVARRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEAST COST ROUTING TELECOM SL | Apoderado | 07/07/2020 | 18/11/2022 |
VENEGA INVESTMENTS SL | Vicesecretario No Consejero | 20/08/2019 | 17/11/2022 |
VINCULACIONES DE VILAR NAVARRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAR NAVARRO MARIA
Empresa: LEAST COST ROUTING TELECOM SL
Apoderado
- Echenique Sanjurjo Manuel
- Navarrete Oehling Iñigo
- Vilar Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 164, S 8, H M 243505, I/A 36 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: VENEGA INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Navarrete Oehling Iñigo
- Vilar Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 212, S 8, H M 669252, I/A 12 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: LEAST COST ROUTING TELECOM SL
Apoderado
- Echenique Sanjurjo Manuel
- Navarrete Oehling Iñigo
- Vilar Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 161, S 8, H M 243505, I/A 26 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: VENEGA INVESTMENTS SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Navarrete Oehling Iñigo
- Vilar Navarro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37545 , F 91, S 8, H M 669252, I/A 6 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Información de VILAR NAVARRO MARIA
Mostramos los datos de VILAR NAVARRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAR NAVARRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos