ALEDO COY RAUL
Informe ejecutivo de ALEDO COY RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALEDO COY RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYSADMINOK SL | Apoderado Mancomunado | 20/11/2023 | |
WEBER CLOUD SOLUTIONS SL | Representante | 17/11/2023 | |
SYSADMINOK SL | Representante | 03/10/2023 | |
TERADISK CONSULTING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2023 | |
TERADISK CONSULTING SL | REPR.143 RRM | 21/08/2023 | |
AIRE INVESTMENTS TOPCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2023 | |
AIRE INVESTMENTS BIDCO SL | Apoderado Mancomunado | 26/12/2022 | |
AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL | Apoderado Mancomunado | 21/12/2022 | |
SERVIHOSTING NETWORKS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 | |
LEAST COST ROUTING TELECOM SL | Representante | 17/11/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALEDO COY RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEDO COY RAUL
Liquidador
- Aledo Coy Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 576827, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 576827, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: SYSADMINOK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aledo Coy Raul
- Garcia Perez Jose Miguel
- Tecles Doñate Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29568 , F 98, S 8, H M 532149, I/A 10 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: WEBER CLOUD SOLUTIONS SL
Administrador Unico
Representante
- Aledo Coy Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38420 , F 155, S 8, H M 683476, I/A 7 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Apoderado Mancomunado
- Aledo Coy Raul
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48233 , F 57, S 8, H B 576827, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Empresa: SYSADMINOK SL
Administrador Unico
Representante
- Aledo Coy Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29568 , F 95, S 8, H M 532149, I/A 7 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: TERADISK CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Valero David
- Aledo Coy Raul
- Garcia Perez Jose Miguel
- Tecles Doñate Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 210, S 8, H B 461316, I/A 4 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-08
Empresa: TERADISK CONSULTING SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Aledo Coy Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 208, S 8, H B 461316, I/A 3 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Aledo Coy Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48233 , F 57, S 8, H B 576827, I/A 2 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-08
Empresa: VENEGA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aledo Coy Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537 , F 31, S 8, H A 183367, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-03
VER MAS ACTOS
Información de ALEDO COY RAUL
Mostramos los datos de ALEDO COY RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEDO COY RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos