COELHO BORGES JOAO PERES
Informe ejecutivo de COELHO BORGES JOAO PERES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE COELHO BORGES JOAO PERES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUREVER INDUSTRIES IBERIA SL | Consejero | 01/07/2024 | |
IBERSUR GESTION SL | Consejero | 13/06/2024 | |
MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS DOS SL | Representante | 19/10/2020 | |
MIRADAWINK SL | Administrador Solidario | 22/08/2017 | |
MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS DOS SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2015 | |
CASTA SALUD SL | Representante | 31/01/2014 |
VINCULACIONES DE COELHO BORGES JOAO PERES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COELHO BORGES JOAO PERES
Empresa: MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS TRES SL
Consejero
Representante
- Coelho Borges Joao Peres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 722659, I/A 5 (13/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: PUREVER INDUSTRIES IBERIA SL
Consejero
- Coelho Borges Joao Peres
- De Mira Moura Bras Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773932, I/A 5 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: IBERSUR GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Coelho Borges Joao Peres
- Moura Bras Vanessa De Mira
- Neves Pereira Vitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 278833, I/A 14 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: AGRUPAPULPI SA
Apoderado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Santiago Cristobal Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 23, S 8, H AL 4291, I/A 49 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2024-92-04
Empresa: AGRUPA LETTUCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Santiago Cristobal Jorge
Apoderado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Corcostegui Guraya Angel
- De Leyva Perez Enrique
- Santiago Cristobal Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 18 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-04
Empresa: AGRUPA LETTUCE SL
Consejero
Presidente
Representante
- Coelho Borges Joao Peres
- Santiago Cristobal Jorge
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-04
Empresa: AGRUPA-SEMI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Santiago Cristobal Jorge
Apoderado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Corcostegui Guraya Angel
- Santiago Cristobal Jorge
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 164, S 8, H AL 27578, I/A 20 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-04
Empresa: AGRUPAPULPI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Santiago Cristobal Jorge
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 23, S 8, H AL 4291, I/A 49 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-04
Empresa: TRANSFLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Santiago Cristobal Jorge
Apoderado Solidario
- Coelho Borges Joao Peres
- Corcostegui Guraya Angel
- De Leyva Perez Enrique
- Santiago Cristobal Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 24, S 8, H AL 36330, I/A 19 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-04
Empresa: VENEGA INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Bermejo Madera Alberto
- Coelho Borges Joao Peres
- Garcia Merinero Guillermo
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39502 , F 212, S 8, H M 669252, I/A 12 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
VER MAS ACTOS
Información de COELHO BORGES JOAO PERES
Mostramos los datos de COELHO BORGES JOAO PERES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COELHO BORGES JOAO PERES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos