VILANOVA ALIGUER JOSEP
Informe ejecutivo de VILANOVA ALIGUER JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILANOVA ALIGUER JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DARYALA SL | Liquidador | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
VIORPA SA | Administrador Solidario | 05/03/2015 | 28/02/2018 |
VIORPA SA | Administrador Solidario | 04/03/2010 | 28/02/2018 |
VIORPA SA | Liquidador | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
LA FLECA SL | Administrador Solidario | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE VILANOVA ALIGUER JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILANOVA ALIGUER JOSEP
Empresa: DARYALA SL
Liquidador
- Vilanova Aliguer Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36781 , F 61, S 8, H B 295527, I/A 6 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Empresa: DARYALA SL
Administrador Suplente
Administrador Unico
Liquidador
- Vilanova Aliguer Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36781 , F 61, S 8, H B 295527, I/A 6 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Empresa: VIORPA SA
Liquidador
- Frances Abellan Paris
- Vilanova Aliguer Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 182, S 8, H B 17233, I/A 22 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Empresa: VIORPA SA
Administrador Solidario
- Frances Abellan Paris
- Vilanova Aliguer Josep
Liquidador
- Frances Abellan Paris
- Vilanova Aliguer Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 182, S 8, H B 17233, I/A 22 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Empresa: VIORPA SA
Administrador Solidario
- Frances Abellan Paris
- Vilanova Aliguer Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 181, S 8, H B 17233, I/A 21 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: LA FLECA SA
Administrador Solidario
- Frances Abellan Paris
- Vilanova Aliguer Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 168, S 8, H B 429025, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: VIORPA SA
Administrador Solidario
- Frances Abellan Paris
- Vilanova Aliguer Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 181, S 8, H B 17233, I/A 19 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
Información de VILANOVA ALIGUER JOSEP
Mostramos los datos de VILANOVA ALIGUER JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILANOVA ALIGUER JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos