LA FLECA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL THOMAS EDISON 15 POLIG.IND.MAS ROGER
Código Postal 08397
Municipio Pineda de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social LA FLECA SL
CIF B17035791
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Nombres Anteriores
- LA FLECA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vilanova Aliguer Jose
Auditor Arturo Martinez Serra
VINCULACIONES DE LA FLECA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA FLECA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arturo Martinez Serra | Auditor | 17/04/2012 | 29/05/2013 |
Frances Abellan Paris | Apoderado | 29/05/2013 | |
Frances Pages Paris | Apoderado | 29/05/2013 | |
Josep Vilanova Aliguer | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 29/05/2013 |
Paris Frances Abellan | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 29/05/2013 |
Vilanova Aliguer Jose | Administrador Unico | 23/05/2013 | 29/05/2013 |
Vilanova Bardaji Jose | Apoderado | 29/05/2013 | |
Vilanova Bardaji Maria Eva | Administrador Suplente | 08/02/2013 | 29/05/2013 |
Vilanova Bardaji Maria Eva | Apoderado | 29/05/2013 | |
Vilanova Aliguer Jose | Administrador Unico | 08/02/2013 | 23/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA FLECA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 169, S 8, H B 429025, I/A 22 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 169, S 8, H B 429025, I/A 22 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Empresa: LA FLECA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 169, S 8, H B 429025, I/A 21 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
Empresa: LA FLECA SA
- Denominación y forma adoptada: LA FLECA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 169, S 8, H B 429025, I/A 21 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
Empresa: LA FLECA SA
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ARTS.9,18,19,20,21,23,27 Y ADICION ART.21 BIS:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL Y EN EL PLAZO DE DURACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 168, S 8, H B 429025, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: LA FLECA SA
Administrador Suplente
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 168, S 8, H B 429025, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: LA FLECA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 168, S 8, H B 429025, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: LA FLECA SA
- CL THOMAS EDISON 15 POLIG.IND.MAS ROGER (PINEDA DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43416 , F 167, S 8, H B 429025, I/A 19 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-08
Empresa: LA FLECA SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 19, S 8, H GI 1648, I/A 18 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-17
Empresa: LA FLECA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-158-17