VIORPA SA - EXTINGUIDA
Dirección social CL THOMAS EDISON,15, POL.IND.MAS ROGER
Código Postal 08397
Municipio Pineda de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social VIORPA SA
CIF A08973216
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VIORPA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIORPA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Frances Abellan Paris | Administrador Solidario | 05/03/2015 | 28/02/2018 |
Frances Abellan Paris | Administrador Solidario | 04/03/2010 | 28/02/2018 |
Frances Abellan Paris | Liquidador | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
Vilanova Aliguer Josep | Administrador Solidario | 05/03/2015 | 28/02/2018 |
Vilanova Aliguer Josep | Administrador Solidario | 04/03/2010 | 28/02/2018 |
Vilanova Aliguer Josep | Liquidador | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
ACTOS BORME DE VIORPA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 182, S 8, H B 17233, I/A 22 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 182, S 8, H B 17233, I/A 22 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 182, S 8, H B 17233, I/A 22 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 181, S 8, H B 17233, I/A 21 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
- CL THOMAS EDISON,15, POL.IND.MAS ROGER (PINEDA DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 181, S 8, H B 17233, I/A 20 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 181, S 8, H B 17233, I/A 19 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08