VILA SOLANES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de VILA SOLANES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILA SOLANES JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYBERNFORCE PARTNERS SL | Presidente | 07/02/2018 | |
CYBERNFORCE PARTNERS SL | Consejero | 07/02/2018 | |
ENTANGLEMENT PARTNERS SL | Presidente | 19/12/2016 | |
ENTANGLEMENT PARTNERS SL | Consejero | 19/12/2016 | |
CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL | Apoderado | 04/01/2013 | |
CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL | Apoderado | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE VILA SOLANES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA SOLANES JOSE MARIA
Empresa: CYBERNFORCE PARTNERS SL
Consejero
- Gimenez Sanchez Juan Jose
- Maawad Marcos Mario
- Rubio-manzanares Fernandez Alfonso
- Valderrama Rendon Carlos Mario
- Vila Solanes Jose Maria
Presidente
- Vila Solanes Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46261 , F 199, S 8, H B 514649, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
Empresa: ENTANGLEMENT PARTNERS SL
Consejero
Presidente
- Vila Solanes Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45680 , F 86, S 8, H B 495598, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Empresa: CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL
Apoderado
- Blasi Darner Alexandre
- Carrascosa Mallafre Albert
- Nuñez Nuñez Abel
- Vila Solanes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42452 , F 156, S 8, H B 408697, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL
Apoderado
- Blasi Darner Alexandre
- Carrascosa Mallafre Albert
- Nuñez Nuñez Abel
- Vila Solanes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42452 , F 155, S 8, H B 408697, I/A 2 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Empresa: INDRA ESPACIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17444 , F 222, S 8, H M 40409, I/A 136 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Empresa: INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA
Apoderado
- Martin Monteagudo Francisco
- Sisti Telechea Beatriz
- Vila Solanes Jose Maria
- Xart Cortada Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40733 , F 201, S 8, H B 72709, I/A 64 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-08
Empresa: INDRA SISTEMAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25980 , F 83, S 8, H M 11339, I/A 372 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Información de VILA SOLANES JOSE MARIA
Mostramos los datos de VILA SOLANES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA SOLANES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos