BELMONTE CALDERON CARLOS
Informe ejecutivo de BELMONTE CALDERON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELMONTE CALDERON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IXREV SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 11/12/2023 | |
CBIZT PROFESSIONAL SERVICES SL | Administrador Unico | 12/12/2014 |
VINCULACIONES DE BELMONTE CALDERON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELMONTE CALDERON CARLOS
Empresa: IXREV SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Belmonte Calderon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49047 , F 19, S 8, H B 605736, I/A 1 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-08
Empresa: TRACKTIO GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Belmonte Calderon Carlos
- Pinyol Escardo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44901 , F 41, S 8, H B 470821, I/A 7 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-08
Empresa: TRACKTIO GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Belmonte Calderon Carlos
- Pinyol Escardo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44901 , F 41, S 8, H B 470821, I/A 6 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-08
Empresa: TRACKTIO GROUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Belmonte Calderon Carlos
- Dalmases Rovira Ramon
- Pinyol Escardo Francisco
- Recolons Brugueras Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44901 , F 41, S 8, H B 470821, I/A 6 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-08
Empresa: TRACKTIO GROUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Belmonte Calderon Carlos
- Dalmases Rovira Ramon
- Pinyol Escardo Francisco
- Recolons Brugueras Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44901 , F 39, S 8, H B 470821, I/A 4 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
Empresa: TRACKTIO GROUP SL
Administrador Solidario
- Belmonte Calderon Carlos
- Pinyol Escardo Francisco
- Recolons Brugueras Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44901 , F 39, S 8, H B 470821, I/A 4 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
Empresa: TRACKTIO GROUP SL
Administrador Solidario
- Belmonte Calderon Carlos
- Pinyol Escardo Francisco
- Recolons Brugueras Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44901 , F 38, S 8, H B 470821, I/A 1 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Empresa: CBIZT PROFESSIONAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Belmonte Calderon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44579 , F 16, S 8, H B 460408, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Empresa: INDRA ESPACIO SA
Apoderado
- Belmonte Calderon Carlos
- Belmonte Calderon Carlos
- De Andres Gonzalez Javier
- Gonzalez Rodriguez Juan Jose
- Jimenez Delgado Agustin
- Martin Monteagudo Francisco
- Mayor Lopez Javier
- Pina Sales Jose Luis
- Vila Solanes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17444 , F 222, S 8, H M 40409, I/A 136 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Información de BELMONTE CALDERON CARLOS
Mostramos los datos de BELMONTE CALDERON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELMONTE CALDERON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos