CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT
Informe ejecutivo de CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL | Apoderado | 04/01/2013 | |
CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL | Apoderado | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT
Empresa: CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL
Apoderado
- Blasi Darner Alexandre
- Carrascosa Mallafre Albert
- Nuñez Nuñez Abel
- Vila Solanes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42452 , F 156, S 8, H B 408697, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: COCO CONSULTING SL
Consejero Delegado
- Carrascosa Mallafre Albert
- Corral Ortega Eduardo
Consejero
- Carrascosa Mallafre Albert
- Corral Ortega Eduardo
- Mas Castella Jordi
- Raso Jacob Ruben
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39247 , F 18, S 8, H B 342915, I/A 2 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Empresa: CAUDEX PROJECTES EMPRESARIALS SL
Apoderado
- Blasi Darner Alexandre
- Carrascosa Mallafre Albert
- Nuñez Nuñez Abel
- Vila Solanes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42452 , F 155, S 8, H B 408697, I/A 2 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Empresa: PATRIMONIA EDIMAN I SL
Consejero
- Carrascosa Mallafre Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 221, S 8, H B 330126, I/A 4 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-08
Información de CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT
Mostramos los datos de CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCOSA MALLAFRE ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos