VICENTE PERALTA MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de VICENTE PERALTA MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE PERALTA MARIA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEROA PENTSIOAK EPSV | Sec.J.G.P.V | 09/05/2018 | |
GEROA PENTSIOAK EPSV | Miem.J.G.P.V | 02/06/2016 |
VINCULACIONES DE VICENTE PERALTA MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE PERALTA MARIA CRUZ
Empresa: GEROA PENTSIOAK E.P.S.V. DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
- Vicente Peralta Maria Cruz
Sec.J.G.P.V
- Vicente Peralta Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 28, S 8, H SS 11233, I/A 58 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK EPSV
Miem.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Vicente Peralta Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 200, S 8, H SS 11233, I/A 55 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK EPSV
Miem.J.G.P.V
- Acebal Trueba Gorka
- Agirre Elustondo Luis Manuel
- Arregui Aulestiarte Mauricio
- Ayerza Mendiburu Jose-miguel
- Barrena Bengoa Jose-antonio
- Barrenechea Ormazabal Paulino
- Boto Sanchez Ana
- De La Mota Vazquez Xabier
- Del Valle Sol Mikel
- Galarraga Agirretxe Josu
- Irastorza Estensoro Maria Jose
- Iriondo Odriozola Edurne
- Jaunarena Portillo Hilargi
- Juaristi Urdangarin Ana Belen
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Ostolaza Arruabarrena Oihan
- Ramos Vizarro Angel
- Reimundez Milan Miguel-pascual
- Sasigain Saenz De Buruaga Francisco Javier
- Telleria Aldaregia Ekaitz
- Uranga Emparan Leire
- Vicente Peralta Maria Cruz
- Vidal Rivas Jose Luis
- Villarreal Olaizola Joseba
- Zamacola Garate Nerea
- Zubiaurre Ariznabarreta Eduardo
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 198, S 8, H SS 11233, I/A 49 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK EPSV
Miem.J.G.P.V
- Acebal Trueba Gorka
- Aguirre Elustondo Luis Manuel
- Arregui Aulestiarte Mauricio
- Arriaran San Sebastian Ainara
- Ayerza Mendiburu Jose-miguel
- Barrenechea Ormazabal Paulino
- Boto Sanchez Ana
- Del Valle Sol Mikel
- Guerrero Igea Manolo
- Imaz Aldasoro Xabier
- Irastorza Estensoro Maria Jose
- Iriondo Odriozola Edurne
- Juaristi Urdangarin Ana Belen
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Olaizola Antia Xabier
- Pardo Lamm Carlos
- Ramos Bizarro Angel
- Reimundez Milan Miguel-pascual
- Sasigain Saenz De Buruaga Francisco Javier
- Telleria Aldaregia Ekaitz
- Uranga Emparan Leire
- Vicente Peralta Maria Cruz
- Vidal Rivas Jose Luis
- Villarreal Olaizola Joseba
- Zamakola Garate Nerea
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 198, S 8, H SS 11233, I/A 49 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK EPSV
Miem.J.G.P.V
- Vicente Peralta Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 198, S 8, H SS 11233, I/A 47 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-20
Información de VICENTE PERALTA MARIA CRUZ
Mostramos los datos de VICENTE PERALTA MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE PERALTA MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos