JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO
Informe ejecutivo de JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMART PROCESS MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 07/03/2019 | |
EGILE MECHANICS SL | Apoderado Solidario | 16/01/2019 | |
GEROA PENTSIOAK EPSV | Miem.J.G.P.V | 02/06/2016 | |
EGILE INNOVATIVE SOLUTIONS AIE | Apoderado Solidario | 05/05/2015 | |
EGILE CORPORATION XXI SL | Apoderado Solidario | 18/12/2012 | |
EGILE INNOVATIVE SOLUTIONS AIE | Apoderado | 21/09/2010 |
VINCULACIONES DE JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO
Empresa: ELKARGI SGR
Consejero Delegado Solidario
- Junquera Perez Jose-eduardo
Consejero
- Azua Mendia Iñaki Andoni
- BOLUETA ENGINEERING GROUP SL
- Eusko Jaurlaritza-gobierno Vasco
- Junquera Perez Jose-eduardo
Miem.Com.Ej.
- Azua Mendia Iñaki Andoni
- BOLUETA ENGINEERING GROUP SL
- Junquera Perez Jose-eduardo
Vicepresidente
- Junquera Perez Jose-eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 224, S 8, H SS 10632, I/A 222 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Empresa: EGINDA SL
Administrador Mancomunado
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Urzainqui Glaria Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 197, S 8, H SS 37050, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-20
Empresa: ELKARGI SGR
Consejero Delegado Solidario
- INDUSTRIAS METALICAS DE GUIPUZCOA SA
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Mondragon Corporacion Cooperativa
- SARKIS SA
Consejero
- Asle - Agrupacion De Sociedades Laborales Euskadi
- Asociacion De Empresarios De Guipuzcoa -adegui
- Azua Mendia Iñaki Andoni
- BOLUETA ENGINEERING GROUP SL
- Confederacion Empresarial De Bizkaia-bizkaiko Enpr
- Consejo Superior De Cooperativas De Euskadi
- Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa - Konfecoop -
- Eusko Jaurlaritza-gobierno Vasco
- HOSTELERIA VIA NORTE SL
- INDUSTRIAS METALICAS DE GUIPUZCOA SA
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Korta Zearreta Andoitz
- Larrañaga Oyanguren Roberto
- Mondragon Corporacion Cooperativa
- NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
- SA DE DESCONTAMINACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS
- SARKIS SA
- Sea Empresarios Alaveses
Miem.Com.Ej.
- Azua Mendia Iñaki Andoni
- BOLUETA ENGINEERING GROUP SL
- HOSTELERIA VIA NORTE SL
- INDUSTRIAS METALICAS DE GUIPUZCOA SA
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Korta Zearreta Andoitz
- Larrañaga Oyanguren Roberto
- Mondragon Corporacion Cooperativa
- NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
- SA DE DESCONTAMINACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS
- SARKIS SA
Presidente
Vicepresidente
- Mondragon Corporacion Cooperativa
- INDUSTRIAS METALICAS DE GUIPUZCOA SA
- Junquera Perez Jose-eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 220, S 8, H SS 10632, I/A 215 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK E.P.S.V. DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
- Arregui Aulestiarte Mauricio
- Barrenechea Ormazabal Paulino Juan
- Junquera Perez Jose-eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 28, S 8, H SS 11233, I/A 59 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-20
Empresa: SMART PROCESS MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 41, S 8, H SS 41483, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-20
Empresa: EGILE MECHANICS SL
Apoderado Solidario
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Urzainqui Glaria Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 107, S 8, H SS 41234, I/A 2 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: ZEHATZ SL
Apoderado
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Urzainqui Glaria Alfonso
- Zabala Ansuategui Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 86, S 8, H SS 247, I/A 22 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: CREATECH INSTITUTE AEIE
Consejero
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Urzainqui Beristain Ruben
Presidente
Secretario
- Junquera Perez Jose-eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 14, S 8, H SS 37123, I/A 7 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Administrador Unico
- Junquera Perez Jose-eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1728 , F 155, S 8, H SS 15054, I/A 17 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK EPSV
Miem.J.G.P.V
- Acebal Trueba Gorka
- Agirre Elustondo Luis Manuel
- Arregui Aulestiarte Mauricio
- Ayerza Mendiburu Jose-miguel
- Barrena Bengoa Jose-antonio
- Barrenechea Ormazabal Paulino
- Boto Sanchez Ana
- De La Mota Vazquez Xabier
- Del Valle Sol Mikel
- Galarraga Agirretxe Josu
- Irastorza Estensoro Maria Jose
- Iriondo Odriozola Edurne
- Jaunarena Portillo Hilargi
- Juaristi Urdangarin Ana Belen
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Ostolaza Arruabarrena Oihan
- Ramos Vizarro Angel
- Reimundez Milan Miguel-pascual
- Sasigain Saenz De Buruaga Francisco Javier
- Telleria Aldaregia Ekaitz
- Uranga Emparan Leire
- Vicente Peralta Maria Cruz
- Vidal Rivas Jose Luis
- Villarreal Olaizola Joseba
- Zamacola Garate Nerea
- Zubiaurre Ariznabarreta Eduardo
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 198, S 8, H SS 11233, I/A 49 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-20
VER MAS ACTOS
Información de JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO
Mostramos los datos de JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUNQUERA PEREZ JOSE-EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos