JAUNARENA PORTILLO HILARGI
Informe ejecutivo de JAUNARENA PORTILLO HILARGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JAUNARENA PORTILLO HILARGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEROA PENTSIOAK E.P.S.V. DE EMPLEO | Miem.J.G.P.V | 05/06/2020 |
VINCULACIONES DE JAUNARENA PORTILLO HILARGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUNARENA PORTILLO HILARGI
Miem.J.G.P.V
- Jaunarena Portillo Hilargi
- Ortigosa Arruti Zorion
- Reimundez Milan Miguel-pascual
Sec.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 49, S 8, H SS 11233, I/A 68 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK E.P.S.V. DE EMPLEO
Miem.J.G.P.V
- Arenas Velasco Oscar
- Ayerza Mendiburu Jose-miguel
- Barrena Bengoa Jose-antonio
- Boto Sanchez Ana
- Del Valle Sol Mikel
- Elustondo Mahedero Nerea
- Garmendia Mitxelena Itziar
- Irastorza Estensoro Maria Jose
- Iriondo Odriozola Edurne
- Jaunarena Portillo Hilargi
- Juaristi Urdangarin Ana Belen
- Markotegi Barandiaran Encarni
- Moro Del Cabo Oscar
- Olaizola Antia Xabier
- Ortigosa Arruti Zorion
- Ramos Vizarro Angel
- Reimundez Milan Miguel-pascual
- Sainz De Murieta Petit Iranzu
- Sarriegi Etxeberria Mikel
- Sasigain Saenz De Buruaga Francisco Javier
- Uranga Emparan Leire
- Urkiola Ansa Idoia
- Vidal Rivas Jose Luis
- Villarreal Olaizola Joseba
- Zabalegi Aginaga Gorka
- Zamacola Garate Nerea
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Tesorero
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 30, S 8, H SS 11233, I/A 63 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK EPSV
Miem.J.G.P.V
- Jaunarena Portillo Hilargi
- Ostolaza Arruabarrena Oihan
Sec.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 200, S 8, H SS 11233, I/A 55 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-20
Empresa: GEROA PENTSIOAK EPSV
Miem.J.G.P.V
- Acebal Trueba Gorka
- Agirre Elustondo Luis Manuel
- Arregui Aulestiarte Mauricio
- Ayerza Mendiburu Jose-miguel
- Barrena Bengoa Jose-antonio
- Barrenechea Ormazabal Paulino
- Boto Sanchez Ana
- De La Mota Vazquez Xabier
- Del Valle Sol Mikel
- Galarraga Agirretxe Josu
- Irastorza Estensoro Maria Jose
- Iriondo Odriozola Edurne
- Jaunarena Portillo Hilargi
- Juaristi Urdangarin Ana Belen
- Junquera Perez Jose-eduardo
- Ostolaza Arruabarrena Oihan
- Ramos Vizarro Angel
- Reimundez Milan Miguel-pascual
- Sasigain Saenz De Buruaga Francisco Javier
- Telleria Aldaregia Ekaitz
- Uranga Emparan Leire
- Vicente Peralta Maria Cruz
- Vidal Rivas Jose Luis
- Villarreal Olaizola Joseba
- Zamacola Garate Nerea
- Zubiaurre Ariznabarreta Eduardo
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 198, S 8, H SS 11233, I/A 49 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-20
Empresa: EVENPACK SLL
Administrador Mancomunado
- Jaunarena Portillo Hilargi
- Larumbe Arregui Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 111, S 8, H NA027561, I/A00002 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-31
Información de JAUNARENA PORTILLO HILARGI
Mostramos los datos de JAUNARENA PORTILLO HILARGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUNARENA PORTILLO HILARGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos