VICENTE BOSQUED CARLOS
Informe ejecutivo de VICENTE BOSQUED CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VICENTE BOSQUED CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECIALITATS DENTALS PENEDES SLP | Administrador Solidario | 27/07/2011 | |
ESPECIALITATS DENTALS PENEDES SLP | Socio Unico | 30/06/2011 |
VINCULACIONES DE VICENTE BOSQUED CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE BOSQUED CARLOS
Empresa: BAIX PENEDES DENTAL SL
Liquidador
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 112, S 8, H T 26393, I/A 12 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-43
Empresa: BAIX PENEDES DENTAL SL
Administrador Unico
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 112, S 8, H T 26393, I/A 12 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-43
Empresa: BAIX PENEDES DENTAL SL
Socio Único
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 16, S 8, H T 26393, I/A 9 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Empresa: BAIX PENEDES DENTAL SLP
Soc.Prof.
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 11, S 8, H T 26393, I/A 8 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Empresa: ESPECIALITATS DENTALS PENEDES SLP
Administrador Solidario
- Rustullet Mañe Olga
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 26, S 8, H T 42899, I/A 3 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-43
Empresa: ESPECIALITATS DENTALS PENEDES SLP
Administrador Unico
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 26, S 8, H T 42899, I/A 3 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-43
Empresa: BAIX PENEDES DENTAL SLP
Soc.Prof.
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 11, S 8, H T 26393, I/A 7 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-43
Empresa: ESPECIALITATS DENTALS PENEDES SLP
Administrador Unico
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 20, S 8, H T 42899, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-43
Empresa: ESPECIALITATS DENTALS PENEDES SLP
Socio Único
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 20, S 8, H T 42899, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-43
Administrador Solidario
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 90, S 8, H T 39803, I/A 3 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-43
VER MAS ACTOS
Información de VICENTE BOSQUED CARLOS
Mostramos los datos de VICENTE BOSQUED CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE BOSQUED CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos