DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO
Informe ejecutivo de DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVEROBRAS SA | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
CLINICA DENTAL DONOSO SLP | Socio Unico | 26/04/2010 | |
CLINICA DENTAL DONOSO SLP | Administrador Unico | 26/04/2010 |
VINCULACIONES DE DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO
Empresa: INVEROBRAS SA
Administrador Unico
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 97639, I/A 16 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-08
Empresa: INVEROBRAS SA
Administrador Unico
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26073 , F 206, S 8, H B 97639, I/A 15 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-08
Empresa: DENTAL CAD SL
Administrador Solidario
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
- Reveron Matias Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 86, S 8, H T 50597, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-43
Empresa: DENTAL CAD SL
Administrador Solidario
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
- Reveron Matias Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 83, S 8, H T 50597, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-43
Administrador Unico
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 90, S 8, H T 39803, I/A 3 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-43
Administrador Solidario
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 90, S 8, H T 39803, I/A 3 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-43
Socio Único
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 90, S 8, H T 39803, I/A 3 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-43
Empresa: RD ODONTOLEGS SLP
Liquidador
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
- Reveron Matias Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 223, S 8, H B 361702, I/A 2 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Empresa: RD ODONTOLEGS SLP
Administrador Solidario
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
- Reveron Matias Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 223, S 8, H B 361702, I/A 2 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Administrador Solidario
- Donoso Ahumada Patricio Alberto
- Vicente Bosqued Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 87, S 8, H T 39803, I/A 1 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-43
Información de DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO
Mostramos los datos de DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONOSO AHUMADA PATRICIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos