BAIX PENEDES DENTAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social BAIX PENEDES DENTAL SL
CIF B43717800
Capital Social 123010.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/05/2003
Nombres Anteriores
- BAIX PENEDES DENTAL SLP
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vicente Bosqued Carlos
VINCULACIONES DE BAIX PENEDES DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAIX PENEDES DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Arias Maria Mercedes | Apoderado | 16/04/2009 | 21/12/2021 |
Vicente Bosqued Carlos | Administrador Unico | 16/04/2009 | 21/12/2021 |
Vicente Bosqued Carlos | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Vicente Bosqued Carlos | Socio Unico | 27/11/2013 | 21/12/2021 |
Vicente Bosqued Carlos | Soc.Prof. | 14/07/2011 | 27/11/2013 |
Martinez Arias Maria Mercedes | Administrador Solidario | 16/04/2009 | |
Vicente Bosquet Carlos | Administrador Solidario | 16/04/2009 |
ACTOS BORME DE BAIX PENEDES DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 112, S 8, H T 26393, I/A 12 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 112, S 8, H T 26393, I/A 12 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 112, S 8, H T 26393, I/A 12 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 112, S 8, H T 26393, I/A 12 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-43
- Sociedades absorbidas: BOSMAR-PRADES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 17, S 8, H T 26393, I/A 11 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-43
Capital Anterior: | 120.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 123.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 17, S 8, H T 26393, I/A 11 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-43
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 105.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 700,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 16, S 8, H T 26393, I/A 10 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 16, S 8, H T 26393, I/A 9 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Empresa: BAIX PENEDES DENTAL SLP
- El arrendamiento de todo tipo de inmuebles, locales, naves, viviendas.- La construcción, mpormocion de todo tipo de edificaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 11, S 8, H T 26393, I/A 8 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Empresa: BAIX PENEDES DENTAL SLP
- BAIX PENEDES DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 11, S 8, H T 26393, I/A 8 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43