VEREA VAZQUEZ MANUEL
Informe ejecutivo de VEREA VAZQUEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEREA VAZQUEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOTECUR SL | Administrador Solidario | 23/02/2017 | |
VEREA SL | Consejero | 16/03/2010 | |
TEJAS VEREA SA | Apoderado Solidario | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE VEREA VAZQUEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEREA VAZQUEZ MANUEL
Empresa: VEREA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 13 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-15
Empresa: SOTECUR SL
Administrador Solidario
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 214, S 8, H C 35001, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-15
Empresa: SOTECUR SL
Administrador Unico
- Verea Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 214, S 8, H C 35001, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Consejero
- VEREA SL
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 69, S 8, H C 3822, I/A 21 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-15
Empresa: SOTECUR SL
Administrador Unico
- Verea Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 214, S 8, H C 35001, I/A 4 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Apoderado Solidario
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Manuel
Consejero Delegado
Consejero
- VEREA SL
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 66, S 8, H C 3822, I/A 16 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 66, S 8, H C 3822, I/A 16 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: VEREA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 12 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: VEREA SL
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Director Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 12 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Información de VEREA VAZQUEZ MANUEL
Mostramos los datos de VEREA VAZQUEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEREA VAZQUEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos