VEREA TABOADA LUIS
Informe ejecutivo de VEREA TABOADA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEREA TABOADA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEREA SL | Presidente | 16/03/2010 | 27/03/2020 |
VEREA SL | Consejero | 16/03/2010 | 27/03/2020 |
TEJAS VEREA SA | Presidente | 16/03/2010 | 21/01/2013 |
TEJAS VEREA SA | Consejero | 16/03/2010 | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE VEREA TABOADA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEREA TABOADA LUIS
Empresa: VEREA SL
Consejero
- Verea Taboada Luis
Presidente
- Verea Taboada Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 13 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Consejero
- VEREA SL
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
- Verea Taboada Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 69, S 8, H C 3822, I/A 21 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- VEREA SL
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
- Verea Taboada Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 66, S 8, H C 3822, I/A 16 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
- Verea Taboada Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 66, S 8, H C 3822, I/A 16 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: VEREA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
- Verea Taboada Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 12 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: VEREA SL
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Director Gerente
Presidente
- Verea Taboada Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 12 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Información de VEREA TABOADA LUIS
Mostramos los datos de VEREA TABOADA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEREA TABOADA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos