VEREA VAZQUEZ LUIS
Informe ejecutivo de VEREA VAZQUEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEREA VAZQUEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOTECUR SL | Administrador Solidario | 23/02/2017 | |
TEJAS VEREA SA | Apoderado | 30/04/2012 | |
VEREA SL | Secretario | 16/03/2010 | |
VEREA SL | Consejero | 16/03/2010 | |
VEREA SL | Consejero Delegado | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE VEREA VAZQUEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEREA VAZQUEZ LUIS
Empresa: VEREA SL
Consejero Delegado
- Verea Vazquez Luis
Consejero
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Secretario
- Verea Vazquez Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 13 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-15
Empresa: SOTECUR SL
Administrador Solidario
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 214, S 8, H C 35001, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Apoderado
- Verea Vazquez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 68, S 8, H C 3822, I/A 20 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Apoderado
- Verea Vazquez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 68, S 8, H C 3822, I/A 20 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Apoderado
- Verea Vazquez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 68, S 8, H C 3822, I/A 19º (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
Empresa: CERAMICA VEREA SA
Consejero Delegado Solidario
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Luis
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 66, S 8, H C 3822, I/A 16 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: VEREA SL
Consejero Delegado
- Verea Vazquez Luis
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Presidente
Secretario
- Verea Vazquez Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 12 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: VEREA SL
Apoderado
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 12 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: VEREA SL
Consejero
- Verea Taboada Luis
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Jesus Javier
- Verea Vazquez Luis
- Verea Vazquez Manuel
Director Gerente
- Verea Vazquez Luis
Presidente
Secretario
- Verea Vazquez Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 14, S 8, H C 3810, I/A 12 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Empresa: SOTECUR SL
Administrador Solidario
- Verea Vazquez Ana Maria
- Verea Vazquez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 214, S 8, H C 35001, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-15
Información de VEREA VAZQUEZ LUIS
Mostramos los datos de VEREA VAZQUEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEREA VAZQUEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos