VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA
Informe ejecutivo de VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUESMA SL | Apoderado Mancomunado | 19/04/2023 | |
CONSULTORIA COMUNICACIONES Y DATOS SL | Apoderado | 15/09/2009 |
VINCULACIONES DE VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA
Empresa: JUESMA SL
Apoderado Mancomunado
- Ventayol Femenias Ana Teresa
- Ventayol Femenias Bartomeu
- Ventayol Femenias Juan Luis
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 53, S 8, H PM 19658, I/A 3 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-07
Auditor
ComiSinObli
Consejero
- Alcover Ordinas Andres
- Alzamora Carbonell Fernando
- Cahue Cabot Jaime
- Crespi Simon Francisco Javier
- Estelrich Sampol Antonia
- Garcia Sastre Maria Antonia
- Llinas Rossello Margalida
- Mari Juan Jose
- Riusech Roig Joan
- Roig Sastre Joan
- Roses Ferrer Jose Luis
- Sastre Font Jaume
- Valenciano Lopez Valenti
- Ventayol Femenias Laura Marta
- Vidal Tomas Isabel
Consejero Suplente
- Amengual Guasp Miguel
- Arbona Pujadas Antoni Joan
- Barba Martin Francisco Javier
- Baron De Juan Matias
- Bennasar Tous Francisca
- Deya Serra Miguel Maria
- Gonzalez De Chaves Alemany Juan
- Juan Ferrer Miguel
- Lloreda Mas Angel
- Llull Servera Antoni Maria
- Munar Bernat Pere Antoni
- Torres Mongort Eliseo
- Vicens Garcias Sebastia
Director General
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Sub.General
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 172, S 8, H PM 3734, I/A 315 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-07
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 178, S 8, H PM 12547, I/A 48 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-07
Empresa: SA NOSTRA DE RENTING SA
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 187, S 8, H PM 32028, I/A 36 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-07
Empresa: INVERNOSTRA SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 128, S 8, H PM 7965, I/A 59 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-07
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 177, S 8, H PM 58113, I/A 16 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-07
Consejero
Consejero Suplente
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
- Alzamora Carbonell Fernando
- Crespi Simon Francisco Javier
- Garcia Sastre Maria Antonia
- Roig Sastre Joan
- Valenciano Lopez Valenti
- Ventayol Femenias Laura Marta
Presidente
Secretario
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 133, S 8, H PM 3734, I/A 290 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-07
Vicepresidente
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 177, S 8, H PM 12547, I/A 45 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-07
Empresa: SA NOSTRA DE RENTING SA
Vicepresidente
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 186, S 8, H PM 32028, I/A 31 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-07
Consejero
Vicepresidente
- Ventayol Femenias Laura Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 177, S 8, H PM 58113, I/A 15 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
VER MAS ACTOS
Información de VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA
Mostramos los datos de VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTAYOL FEMENIAS LAURA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos