RIUSECH ROIG JOAN
Informe ejecutivo de RIUSECH ROIG JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIUSECH ROIG JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES | Consejero | 10/03/2011 | 13/04/2015 |
SA NOSTRA DE RENTING SA | Vicepresidente | 17/08/2011 | 20/02/2012 |
SA NOSTRA DE RENTING SA | Consejero | 17/08/2011 | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE RIUSECH ROIG JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIUSECH ROIG JOAN
Auditor
ComiSinObli
Consejero
- Alcover Ordinas Andres
- Alzamora Carbonell Fernando
- Cahue Cabot Jaime
- Crespi Simon Francisco Javier
- Estelrich Sampol Antonia
- Garcia Sastre Maria Antonia
- Llinas Rossello Margalida
- Mari Juan Jose
- Riusech Roig Joan
- Roig Sastre Joan
- Roses Ferrer Jose Luis
- Sastre Font Jaume
- Valenciano Lopez Valenti
- Ventayol Femenias Laura Marta
- Vidal Tomas Isabel
Consejero Suplente
- Amengual Guasp Miguel
- Arbona Pujadas Antoni Joan
- Barba Martin Francisco Javier
- Baron De Juan Matias
- Bennasar Tous Francisca
- Deya Serra Miguel Maria
- Gonzalez De Chaves Alemany Juan
- Juan Ferrer Miguel
- Lloreda Mas Angel
- Llull Servera Antoni Maria
- Munar Bernat Pere Antoni
- Torres Mongort Eliseo
- Vicens Garcias Sebastia
Director General
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Sub.General
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 172, S 8, H PM 3734, I/A 315 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-07
Empresa: SA NOSTRA DE RENTING SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Riusech Roig Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 188, S 8, H PM 32028, I/A 39 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
Empresa: SA NOSTRA DE RENTING SA
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Riusech Roig Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 187, S 8, H PM 32028, I/A 36 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-07
Consejero
Consejero Suplente
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 133, S 8, H PM 3734, I/A 290 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-07
Información de RIUSECH ROIG JOAN
Mostramos los datos de RIUSECH ROIG JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIUSECH ROIG JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos