AMENGUAL GUASP MIGUEL
Informe ejecutivo de AMENGUAL GUASP MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE AMENGUAL GUASP MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODO A ESTRIBOR SL | Administrador Solidario | 02/01/2019 | |
TODO A ESTRIBOR SL | Apoderado | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE AMENGUAL GUASP MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMENGUAL GUASP MIGUEL
Empresa: TODO A ESTRIBOR SL
Administrador Solidario
- Amengual Guasp Miguel
- Juarez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 113, S 8, H PM 26852, I/A 4 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-07
Empresa: TODO A ESTRIBOR SL
Apoderado
- Amengual Guasp Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 112, S 8, H PM 26852, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-07
Empresa: FALSTER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amengual Guasp Miguel
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Amengual Guasp Miguel
- Amengual Guasp Miguel
- Montoro Muñoz Santos
- Montoro Zulueta Maria
- Montoro Zulueta Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 52, S 8, H PM 80920, I/A 2 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-07
Empresa: FALSTER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 52, S 8, H PM 80920, I/A 2 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-07
Auditor
ComiSinObli
Consejero
- Alcover Ordinas Andres
- Alzamora Carbonell Fernando
- Cahue Cabot Jaime
- Crespi Simon Francisco Javier
- Estelrich Sampol Antonia
- Garcia Sastre Maria Antonia
- Llinas Rossello Margalida
- Mari Juan Jose
- Riusech Roig Joan
- Roig Sastre Joan
- Roses Ferrer Jose Luis
- Sastre Font Jaume
- Valenciano Lopez Valenti
- Ventayol Femenias Laura Marta
- Vidal Tomas Isabel
Consejero Suplente
- Amengual Guasp Miguel
- Arbona Pujadas Antoni Joan
- Barba Martin Francisco Javier
- Baron De Juan Matias
- Bennasar Tous Francisca
- Deya Serra Miguel Maria
- Gonzalez De Chaves Alemany Juan
- Juan Ferrer Miguel
- Lloreda Mas Angel
- Llull Servera Antoni Maria
- Munar Bernat Pere Antoni
- Torres Mongort Eliseo
- Vicens Garcias Sebastia
Director General
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Sub.General
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 172, S 8, H PM 3734, I/A 315 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-07
Empresa: FALSTER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16778 , F 196, S 8, H M 43154, I/A 19 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: MITOPE SA
Liquidador
- Amengual Guasp Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 152, S 8, H PM 13317, I/A 4 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-07
Empresa: MITOPE SA
Administrador Unico
- Amengual Guasp Miguel
Liquidador
- Amengual Guasp Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 152, S 8, H PM 13317, I/A 4 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-07
Empresa: FALSTER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amengual Guasp Miguel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16778 , F 195, S 8, H M 43154, I/A 18 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: FUMAJU SL
Administrador Unico
- Amengual Guasp Miguel
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 120, S 8, H PM 5319, I/A 8 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-07
VER MAS ACTOS
Información de AMENGUAL GUASP MIGUEL
Mostramos los datos de AMENGUAL GUASP MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMENGUAL GUASP MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos