VEGA REBUELTA GUILLERMO
Informe ejecutivo de VEGA REBUELTA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE VEGA REBUELTA GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVO GLOBAL ES SL | Administrador Solidario | 06/09/2024 | |
LEGIO XXI INSURANCE SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
LEONESA DE INTERMEDIACION DE SEGUROS SL | Secretario | 03/05/2022 | |
LEONESA DE INTERMEDIACION DE SEGUROS SL | Consejero Delegado | 03/05/2022 | |
LEONESA DE INTERMEDIACION DE SEGUROS SL | Consejero | 03/05/2022 | |
INGENOVA NORTE SL | Liquidador Concursal | 29/03/2022 | |
CANTERAS DE GROMEJON SL | Apoderado | 10/02/2022 | |
BE SALES HEALTH GESTION SANITARIA SL | Administrador Unico | 15/10/2021 | |
RED LION MOBILE SL | Administrador Unico | 24/09/2021 | |
PIZARRAS VERDE POL SL | Apoderado | 05/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VEGA REBUELTA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA REBUELTA GUILLERMO
Empresa: SOLVO GLOBAL ES SL
Administrador Solidario
- Crego Rodriguez Jose Angel
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824429, I/A 3 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: BE SALES HEALTH GESTION SANITARIA SL
Nuevo Socio Único
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42496 , F 65, S 8, H M 751927, I/A 2 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: LEGIO XXI INSURANCE SL
Administrador Unico
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44675 , F 48, S 8, H M 786822, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: IKATECH SOLUTIONS ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Della Schiava Furnaro Pier-flavio
- Vega Rebuelta Guillermo
Consejero
- Camino Maculet Fernando Javier
- Narro Robles Luis Alberto
- Rubio Garcia Pablo
- Vega Rebuelta Guillermo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43982 , F 124, S 8, H M 775871, I/A 2 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES INMOBILIARIAS CASTILLO ALVAREZ SL
Nif:B24343469
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Vega Rebuelta Guillermo
Juzgado:JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº8 Y MERCANTIL DE LEON
Número:8
Juez / Ponente:PABLOO ARRAIZA JIMENEZ
Fecha de Resolución:07/07/2014
Número Procedimiento Concursal:235/2014
Datos Registrales:
Tomo:
802
Libro:
0
Folio:
37
Hoja:
8-8155
Inscripción:
6
Fecha Inscripción26/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 37, S 8, H LE 8155, I/A 6 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-24
Consejero Delegado
- Vega Rebuelta Guillermo
Consejero
- Crego Rodriguez Jose Angel
- Cubero Molero Eva Maria
- Rubio Garcia Pablo
- Vega Rebuelta Guillermo
Presidente
Secretario
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 145, S 8, H LE 25419, I/A 5 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-24
Empresa: INGENOVA NORTE SL
Liquidador Concursal
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 41, S 8, H LE 20255, I/A 12 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
Empresa: CANTERAS DE GROMEJON SL
Apoderado
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 26, S 8, H LE 27317, I/A 2 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-24
Empresa: BE SALES HEALTH GESTION SANITARIA SL
Administrador Unico
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42496 , F 62, S 8, H M 751927, I/A 1 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: BE SALES CALL CENTER XXI SL
Administrador Unico
- Vega Rebuelta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 27, S 8, H LE 27130, I/A 4 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-24
VER MAS ACTOS
Información de VEGA REBUELTA GUILLERMO
Mostramos los datos de VEGA REBUELTA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA REBUELTA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos