RUBIO GARCIA PABLO
Informe ejecutivo de RUBIO GARCIA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RUBIO GARCIA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONESA DE INTERMEDIACION DE SEGUROS SL | Consejero | 03/05/2022 | |
T MUEVE INSURANCE SL | Administrador Solidario | 30/03/2022 | |
COLMENA NUEVOS INVERSORES SL | Administrador Unico | 09/07/2020 | |
BAU HILFE SL | Administrador Unico | 31/12/2019 | |
AVILON COMERCIALIZACION DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 29/04/2019 | |
HILLGROUP CALL CENTER SL | Administrador Solidario | 13/09/2018 | |
BE CALL BPO SL | Administrador Solidario | 03/04/2018 |
VINCULACIONES DE RUBIO GARCIA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO GARCIA PABLO
Empresa: BE CALL SALAMANCA SL
Liquidador
- Rubio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 42, S 8, H SA 18260, I/A 2 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-37
Empresa: IKATECH SOLUTIONS ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Camino Maculet Fernando Javier
- Narro Robles Luis Alberto
- Rubio Garcia Pablo
- Vega Rebuelta Guillermo
Presidente
Secretario
- Rubio Garcia Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43982 , F 124, S 8, H M 775871, I/A 2 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: NUCLEO INVERSOR EUROPEO SL
Liquidador
- Rubio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 35, S 8, H M 709408, I/A 4 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: NUCLEO INVERSOR EUROPEO SL
Administrador Unico
- Rubio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 35, S 8, H M 709408, I/A 4 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Consejero Delegado
Consejero
- Crego Rodriguez Jose Angel
- Cubero Molero Eva Maria
- Rubio Garcia Pablo
- Vega Rebuelta Guillermo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 145, S 8, H LE 25419, I/A 5 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-24
Empresa: T MUEVE INSURANCE SL
Administrador Solidario
- Cubero Molero Eva Maria
- Rubio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 183, S 8, H AB 26111, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-02
Empresa: T MUEVE INSURANCE SL
Administrador Mancomunado
- Cubero Molero Eva Maria
- Rubio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 183, S 8, H AB 26111, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-02
Empresa: CRUZ DE GUIA SL
Administrador Solidario
- Revilla Llorente Maria-carmen
- Rubio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 112, S 8, H LE 25191, I/A 4 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-24
Empresa: IKATECH SOLUTIONS ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Rubio Garcia Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 121, S 8, H LE 26655, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-24
Empresa: COLMENA NUEVOS INVERSORES SL
Administrador Unico
- Rubio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40148 , F 63, S 8, H M 713483, I/A 3 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO GARCIA PABLO
Mostramos los datos de RUBIO GARCIA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO GARCIA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos