NUCLEO INVERSOR EUROPEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 45
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NUCLEO INVERSOR EUROPEO SL
CIF B98844566
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 14/07/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NUCLEO INVERSOR EUROPEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUCLEO INVERSOR EUROPEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Garcia Pablo | Administrador Unico | 09/07/2020 | 01/07/2022 |
Rubio Garcia Pablo | Liquidador | 01/07/2022 | 01/07/2022 |
Osorio Gonzalez Pedro Manuel | Administrador Unico | 16/11/2016 | 09/07/2020 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 02/08/2016 | 16/11/2016 |
ACTOS BORME DE NUCLEO INVERSOR EUROPEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 35, S 8, H M 709408, I/A 4 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 35, S 8, H M 709408, I/A 4 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 35, S 8, H M 709408, I/A 4 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 35, S 8, H M 709408, I/A 4 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 34, S 8, H M 709408, I/A 3 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 34, S 8, H M 709408, I/A 3 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
- C/ ZURBARAN 45 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39941 , F 34, S 8, H M 709408, I/A 2 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45490 , F 205, S 8, H B 489603, I/A 2 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45490 , F 205, S 8, H B 489603, I/A 2 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45490 , F 202, S 8, H B 489603, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08