VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY
Informe ejecutivo de VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIZARRAS GALIR SL | Apoderado Solidario | 07/07/2022 | |
PIZARRAS GALIR SL | Apoderado Mancomunado | 07/07/2022 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY
Empresa: PIZARRAS GALIR SL
Consejero
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 3798, I/A 16 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-32
Empresa: INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Bravo Monica
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Fernandez Roberto
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
- Vidal Corcoba Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2726, I/A 46 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-32
Empresa: INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Bravo Monica
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Fernandez Roberto
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2726, I/A 45 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Bravo Monica
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Perez Docampo Manuel
- Vazquez Fernandez Roberto
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2728, I/A 53 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Bravo Monica
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Fernandez Roberto
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2728, I/A 50 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-32
Empresa: PIZARRAS GALIR SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Apoderado Solidario
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Consejero
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 121, S 8, H OR 3798, I/A 12 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 118, S 8, H OR 2728, I/A 46 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Bravo Monica
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Perez Docampo Manuel
- Vazquez Fernandez Roberto
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Consejero
Vicepresidente
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 118, S 8, H OR 2728, I/A 46 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Perez Docampo Manuel
- Vazquez Fernandez Salustiano
- Vazquez Gonzalez Aquilino
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 118, S 8, H OR 2728, I/A 46 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-32
Empresa: INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Carrera Salvador
- Lopez Bravo Monica
- Lopez Rodriguez Rogelio
- Vazquez Fernandez Roberto
- Vazquez Gonzalez Rosa Mary
- Vidal Corcoba Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 830 , F 83, S 8, H OR 2726, I/A 40 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-32
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY
Mostramos los datos de VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ GONZALEZ ROSA MARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos