PEREZ DOCAMPO MANUEL
Informe ejecutivo de PEREZ DOCAMPO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ DOCAMPO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIZARRAS SAMACA SA | Apoderado General | 16/07/2014 | |
PIZARRAS SAMACA SA | Director General | 16/07/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ DOCAMPO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DOCAMPO MANUEL
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2728, I/A 53 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 118, S 8, H OR 2728, I/A 46 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 118, S 8, H OR 2728, I/A 46 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado General
- Perez Docampo Manuel
Apoderado Mancomunado
Consejero
Director General
- Perez Docampo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 22, S 8, H OR 2728, I/A 37 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 48, S 8, H OR 2728, I/A 32 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-32
Información de PEREZ DOCAMPO MANUEL
Mostramos los datos de PEREZ DOCAMPO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DOCAMPO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos