LOPEZ BRAVO MONICA
Informe ejecutivo de LOPEZ BRAVO MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ BRAVO MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIZARRAS GONTA SA | Apoderado Mancomunado | 17/11/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BRAVO MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BRAVO MONICA
Empresa: PIZARRAS GONTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2412, I/A 39 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-32
Empresa: INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2726, I/A 46 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-32
Empresa: INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2726, I/A 45 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2728, I/A 53 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2728, I/A 50 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-32
Empresa: PIZARRAS GONTA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 159, S 8, H OR 2412, I/A 34 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-32
Empresa: PIZARRAS SAMACA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 118, S 8, H OR 2728, I/A 46 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-32
Empresa: INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 830 , F 83, S 8, H OR 2726, I/A 40 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-32
Empresa: INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 830 , F 83, S 8, H OR 2726, I/A 39 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-32
Empresa: PIZARRAS GONTA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 158, S 8, H OR 2412, I/A 33 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-32
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ BRAVO MONICA
Mostramos los datos de LOPEZ BRAVO MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BRAVO MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos