VARELA NEIRA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de VARELA NEIRA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VARELA NEIRA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAOLEIROS SA | Consejero Delegado | 01/07/2024 | |
AQUAOLEIROS SA | Vicepresidente | 23/10/2023 | |
AQUAOLEIROS SA | Consejero | 23/10/2023 | |
EDAR BENS SA | Consejero | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE VARELA NEIRA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA NEIRA MARIA JOSE
Empresa: AQUAOLEIROS SA
Consejero Delegado
- Varela Neira Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 64459, I/A 7 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-15
Empresa: AQUAOLEIROS SA
Consejero
- Garcia Seoane Angel
- Molinos Marcote Antonio
- Rumbo Mosquera Jaime
- Varela Neira Maria Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Varela Neira Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 102, S 8, H C 64459, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-15
Empresa: AQUAOLEIROS SA
Consejero Delegado
- Varela Neira Maria Jose
Consejero
- Garcia Seoane Angel
- Molinos Marcote Antonio
- Rumbo Mosquera Jaime
- Varela Neira Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 102, S 8, H C 64459, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-15
Empresa: AQUAOLEIROS SA
Consejero Delegado
- Varela Neira Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 101, S 8, H C 64459, I/A 2 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-15
Empresa: AQUAOLEIROS SA
Consejero
- Garcia Seoane Angel
- Molinos Marcote Antonio
- Rumbo Mosquera Jaime
- Varela Neira Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 99, S 8, H C 64459, I/A 1 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-15
Empresa: EDAR BENS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 38, S 8, H C 47821, I/A 17 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-15
Empresa: EDAR BENS SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 38, S 8, H C 47821, I/A 17 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-15
Empresa: EDAR BENS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 37, S 8, H C 47821, I/A 9 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-15
Información de VARELA NEIRA MARIA JOSE
Mostramos los datos de VARELA NEIRA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA NEIRA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos