FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE
Informe ejecutivo de FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA SERVICIOS Y ACTIVIDADES SA | Presidente | 24/11/2015 | 17/12/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA SERVICIOS Y ACTIVIDADES SA | Consejero | 24/11/2015 | 17/12/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA SA | Consejero | 05/11/2015 | 20/11/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA SA | Presidente | 05/11/2015 | 20/11/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA SA | Presidente | 20/11/2019 | |
EDAR BENS SA | Consejero | 10/02/2016 | 19/11/2019 |
EDAR BENS SA | Presidente | 10/02/2016 | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE
Presidente
- Ferreiro Baamonde Xulio Xose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 132, S 8, H C 6178, I/A 40 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-15
Consejero
Presidente
- Ferreiro Baamonde Xulio Xose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 171, S 8, H C 36414, I/A 16 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-15
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 132, S 8, H C 6178, I/A 40 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-15
Empresa: EDAR BENS SA
Consejero
Presidente
- Ferreiro Baamonde Xulio Xose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 38, S 8, H C 47821, I/A 17 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-15
Empresa: EDAR BENS SA
Presidente
- Ferreiro Baamonde Xulio Xose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 37, S 8, H C 47821, I/A 10 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-15
Empresa: EDAR BENS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 37, S 8, H C 47821, I/A 9 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-15
Consejero
Presidente
- Ferreiro Baamonde Xulio Xose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 170, S 8, H C 36414, I/A 12 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-15
Presidente
- Ferreiro Baamonde Xulio Xose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 130, S 8, H C 6178, I/A 36 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-15
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 130, S 8, H C 6178, I/A 36 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-15
Información de FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE
Mostramos los datos de FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRO BAAMONDE XULIO XOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos