NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA SERVICIOS Y ACTIVIDADES SA | Consejero | 27/02/2018 | 17/12/2019 |
EDAR BENS SA | Consejero | 02/03/2018 | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 171, S 8, H C 36414, I/A 16 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-15
Empresa: EDAR BENS SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 38, S 8, H C 47821, I/A 17 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-15
Empresa: EDAR BENS SA
Consejero
- Neira Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 38, S 8, H C 47821, I/A 14 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-15
Consejero
- Neira Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 171, S 8, H C 36414, I/A 14 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-15
Información de NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEIRA MARTINEZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos