VAQUERIZO VIRTO JAVIER
Informe ejecutivo de VAQUERIZO VIRTO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAQUERIZO VIRTO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 5 FP | Miem.Com.Ctr | 29/10/2013 | 14/08/2017 |
VINCULACIONES DE VAQUERIZO VIRTO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAQUERIZO VIRTO JAVIER
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
- Gomez Vega Maroa
- Leon Garcia Graciano
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 48, S 8, H M 3492, I/A 65 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
- Garcia Legaz Jeronimo
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 45, S 8, H M 3492, I/A 56 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Garcia Legaz Jeronimo
- Garcia Legaz Jeronimo
- Rodriguez Garcia Ventura
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 45, S 8, H M 3492, I/A 55 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 45, S 8, H M 3492, I/A 55 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Información de VAQUERIZO VIRTO JAVIER
Mostramos los datos de VAQUERIZO VIRTO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAQUERIZO VIRTO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos